SPD |
Ortschaftsrat Spielberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.07.2014 | 26.07.2023 | von 04.07.2014 bis 26.07.2023 | |
Ältestenrat | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | 3. BM-Stellvertreter | 3. BM-Stellvertreter |
Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.07.2014 | 26.07.2023 | von 23.07.2014 bis 26.07.2023 | |
EDV-Ausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | 3. BM-Stellvertreter | 3. BM-Stellvertreter |
Gemeinderat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 26.07.2023 | von 23.07.2014 bis 26.07.2023 | |
Gemeinsamer Ausschuss Karlsbad Waldbronn | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.07.2014 | 26.07.2023 | von 23.07.2014 bis 26.07.2023 | 3. BM-Stellvertreter | 3. BM-Stellvertreter |
Umlegungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | |
Verwaltungs- und Finanz-Ausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 26.07.2023 | von 23.07.2014 bis 26.07.2023 | |
Arbeitsgruppe Bau Gemeinschaftsschule | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2016 | 24.07.2019 | von 01.07.2016 bis 24.07.2019 | |
Arbeitsgruppe Sanierung Schulzentrum Karlsbad | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.04.2019 | 26.07.2023 | von 12.04.2019 bis 26.07.2023 | |